Auskünfte zu Anton Hermann Klarer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Hermann Klarer
Publikationsnummer: HR01-1005526592, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Galerie KLARER Galerie für zeitgenössische Kunst, in Uster, CHE-278.502.435, Aathalstrasse 36, 8610 Uster, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Förderung von zeitgenössischer Kunst.
Eingetragene Personen:
Klarer, Anton, von Appenzell, in Uster, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3777934, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
innovaswiss GmbH, bisher in Uster, CH-020.4.018.873-8, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2004, S. 16, Publ. 2399366).
Gründungsstatuten:
01.07.1998.
Statutenänderung:
1.02.2007.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 9450 Altstätten.
Zweck neu:
Betrieb eines Reinigungsinstituts und einer Malerei sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzki, Michael Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Klarer, Anton Hermann, von Appenzell, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Herbert E., von Oberriet SG, in Altstätten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.
Publikationsnummer: 2399366, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
innovaswiss GmbH, in Uster, CH-020.4.018.873-8, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 27, Publ. 2040758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzki, Michael Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klarer, Anton Hermann, von Appenzell, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].